Dogfen lywodraethu DIXON ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 223045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 27 MARCH 1974. AS VARIED BY A SCHEME DATED 24TH NOVEMBER 1995. AS AMENDED BY SCHEME DATED 3RD JUNE 2003 AND 22 MAY 2006 AS AMENDED BY SCHEME DATED 15 FEB 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE PARISHES OF CHISTLETON, COTTON ABBOTTS, COTTON EDMUNDS, LITTLETON AND ROWTON IN THE COUNTY OF CHESTER.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.