Hanes ariannol THE HAMILTON MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 223270
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £1.34k £1.35k £1.43k £33.28k £1.52k
Cyfanswm gwariant £3.22k £1.46k £2.13k £2.29k £1.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A