Ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS CHESHIRE (ALTRINCHAM) BRANCH
Rhif yr elusen: 223367

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Robson | Cadeirydd | 28 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Yates | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Stephen O'Neill | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Sharon Broadhurst | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Nicola O'Neill | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Deborah Grindley | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
LESLEY HUNG | Ymddiriedolwr | 16 May 2012 |
|
|
||||
NICOLA RUSHBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.