Hanes ariannol FARNBOROUGH VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 223383
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £18.80k £20.19k £20.62k £20.85k £22.37k
Cyfanswm gwariant £15.35k £21.64k £13.84k £13.35k £21.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0