ymddiriedolwyr ALVESTON VILLAGE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 223913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM HAYTER | Cadeirydd | 11 April 2019 |
|
|||||
PETER CARL HORSBURGH DEANER | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||
David Mark Woolcock | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||
RENATA WODYNSKA | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||
DOMINIC JOHN YARNOLD | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|||||
MARTIN ANDREWS | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|||||
JANE ANNE DODGE | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||
MARK GORDON HOLDERER HASELDEN | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||
KEVIN JOSEPH MARTIN | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||
TONY ERNEST SCOTT | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||
DAVID JOHN TUCKER | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||
JUDITH BENNEY | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.