Hanes ariannol LADIES ASSOCIATION OF CHARITY (ST VINCENT'S BRANCH - SHEFFIELD)

Rhif yr elusen: 226068
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Cyfanswm Incwm Gros £886 £597 £663 £672 £690
Cyfanswm gwariant £600 £665 £630 £635 £790
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A