ymddiriedolwyr BRYNING WITH WARTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 226465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Ann Hornby-Anyon | Cadeirydd | 10 February 2020 |
|
|
||||
Andrew Raymond Hall | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Eileen Ann Seabury | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Angela Susan Normanton | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
PAMELA CAWTHORNE | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|||||
Christine Denham | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Ruth Fraser | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY ANN GILBERT | Ymddiriedolwr | 18 February 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.