Hanes ariannol THE BLACKTOFT, FAXFLEET AND YOKEFLEET POOR'S LANDS CHARITY

Rhif yr elusen: 226882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 06/04/2020 06/04/2021 06/04/2022 06/04/2023 06/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.10k £1.08k £1.24k £1.13k £1.31k
Cyfanswm gwariant £0 £1.52k £320 £55 £55
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A