ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE - FLAMBOROUGH
Rhif yr elusen: 228267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Webb | Cadeirydd | 13 June 2023 |
|
|
||||
Alison Jayne Howarth | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Yvette Holland | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Kathleen Judith Porter | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Fiona Knipe | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Bott | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Jenifer Canning | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.