Ymddiriedolwyr THE COUNTY FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES, ISLE OF WIGHT
Rhif yr elusen: 228856

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN BISS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Georgina Mary Moon | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Teresa Reed | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Carys Gladdish | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Sandra Singleton | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Hazel Breach | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Angela Lindsay Rowlands | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Carol Jones | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
DOROTHY ORMEROD MASKELL MBE | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
VALERIE ANNE ANDREW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS LIZ GROVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.