Hanes ariannol THE VILLAGE HALL (FENCOTT AND MURCOTT)

Rhif yr elusen: 228897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.11k £52.31k £18.40k £7.64k £9.38k
Cyfanswm gwariant £7.79k £52.78k £9.55k £13.59k £7.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £44.95k £13.33k N/A N/A