Hanes ariannol LITTLE EATON WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 229382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.66k £1.17k £1.63k £5.13k £5.98k
Cyfanswm gwariant £6.28k £1.00k £3.85k £4.28k £3.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A