Hanes ariannol EAST TUDDENHAM RECREATION TRUST

Rhif yr elusen: 229481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.46k £48.84k £43.52k £55.23k £60.25k
Cyfanswm gwariant £61.39k £12.16k £26.38k £47.60k £56.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.45k £17.50k £10.67k N/A N/A