Hanes ariannol WARWICK OLD PEOPLES' FRIENDSHIP CIRCLE

Rhif yr elusen: 229864
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £42.23k £43.42k £43.42k £44.47k £50.24k
Cyfanswm gwariant £45.76k £45.51k £45.51k £44.71k £48.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A