ymddiriedolwyr THE TEMPLE ECCLESIASTICAL CHARITY
Rhif yr elusen: 229907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvan Herbert | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Canon Edward Buchan | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||||||||||||||
PETER DAVID GIFFORD | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||||||||||||||
Mrs Sandra Sykes | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|||||||||||||||||
GRECA ANNE WARR | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||||||||||||||
Dr LUCY VICTORIA SWITHINBANK MA BS MD | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||||||||||||||
ANDREW STREET | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|||||||||||||||||
Rev Canon Daniel Frank Tyndall | Ymddiriedolwr | 20 April 2013 |
|
|||||||||||||||||
COLIN HAVILL | Ymddiriedolwr | 12 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.