Hanes ariannol THE FREE CHURCH OF WILTON TRUST FUND

Rhif yr elusen: 230363
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2013 28/02/2014 28/02/2015 28/02/2016 28/02/2017
Cyfanswm Incwm Gros £25 £25 £25 £1.01k £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0