Ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE - SOLIHULL
Rhif yr elusen: 230474

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Jones | Cadeirydd | 23 November 2021 |
|
|
||||
Kathy O'Malley | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Gail Patterson | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Vicky Fielder | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Kathleen Hillyer | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Angela Mason | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
OLWYN HYATT | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Margaret Holloway | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Marilyn Tempest | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Jean Stanley | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
Pauline Clarkson | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Susan Hands | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.