Hanes ariannol THE METCHLEY TRUST

Rhif yr elusen: 230580
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020
Cyfanswm Incwm Gros £3.60k £3.71k £3.91k £4.16k £4.34k
Cyfanswm gwariant £3.40k £1.95k £4.70k £2.95k £3.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A