Hanes ariannol CAERSWS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 230944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.05k £12.83k £6.68k £7.81k £25.16k
Cyfanswm gwariant £14.08k £5.32k £9.17k £13.76k £25.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.50k N/A N/A N/A