Hanes ariannol MILDMAY BUILDINGS (HULL) LTD

Rhif yr elusen: 231059
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009 05/04/2010
Cyfanswm Incwm Gros £9.78k £9.40k £10.75k £5.95k £454
Cyfanswm gwariant £16.82k £13.48k £31.01k £15.02k £1.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A