Ymddiriedolwyr THE ABBEYFIELD DULWICH SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 231852

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr CHLOE GERSKOWITCH | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|||||
Paul Barber | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Butler | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Alison Jane de Rohan | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Ross-Macdonald | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
GLYN JOHN PATRICK ABBOTT | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.