Hanes ariannol ROSA HOVEY HOUSING TRUST

Rhif yr elusen: 232071
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £40.15k £39.09k £40.15k £40.11k £39.91k
Cyfanswm gwariant £55.36k £9.85k £10.32k £20.49k £21.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A