ymddiriedolwyr RADLETT VILLAGE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 234147
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (124 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARI WHITEMAN | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
DANIEL NYGATE | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
LEWIS MYERS | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
mark hathaway | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
martin thomas | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
martin delaney | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
saleem khawaja | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Jeff Spencer | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
IRENE SWAINE | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
DIANE JEENS | Ymddiriedolwr | 16 June 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.