Hanes ariannol MARK MASTER MASONS OF THE PROVINCE OF NOTTINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 235113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (114 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.79k | £16.85k | £5.34k | £12.14k | £11.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.36k | £12.53k | £2.24k | £3.58k | £3.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.