ymddiriedolwyr BRISTOL NATURALISTS' SOCIETY
Rhif yr elusen: 235494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giles Morris | Cadeirydd | 06 May 2020 |
|
|
||||
Melanie Parker | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Richard Alun Rivers | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Rhian Angharad Rowson | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Maico Weites | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Stephen Nicholls | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
Richard William Ashley | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
James Webster | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
||||
Ray Barnett | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
||||
Margaret Fay | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
MR TIM CORNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID BERRINGTON DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.