ymddiriedolwyr KENTISBURY ALLOTMENTS RELIEF CHARITY
Rhif yr elusen: 236342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Tonks | Ymddiriedolwr | 06 January 2024 |
|
|
||||
Louise Salisbury | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Tom Gould | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Pamela Cannon-Smith | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Maurice James Pile | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Rev Rosemary Elizabeth Austin | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|||||
STEWART LILLICRAP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.