Hanes ariannol THE ISAAC AND HARRIET JACKSON TRUST FOR CHARITY

Rhif yr elusen: 237826
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £1.57k £1.30k £1.33k £1.17k £925
Cyfanswm gwariant £1.70k £1.60k £1.50k £200 £250
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A