Hanes ariannol JOHN THOMAS HOOD TRUST

Rhif yr elusen: 240663
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £557 £3.95k £1.19k £682 £721
Cyfanswm gwariant £550 £504 £5.91k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A