Hanes ariannol REVEREND ROBERT GIBSON

Rhif yr elusen: 241024
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016
Cyfanswm Incwm Gros £55 £43 £43 £50 £59
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A