Hanes ariannol CHARITY OF CATHERINE PRICE-POWELL FOR THE POOR

Rhif yr elusen: 242138
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Cyfanswm Incwm Gros £75 £32 £50 £28 £332
Cyfanswm gwariant £6 £0 £0 £4 £4
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A