Hanes ariannol THE BIRMINGHAM AND DISTRICT BUTCHERS AND PORK BUTCHERS ASSOCIATION BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 242561
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £3.78k £3.71k £5.21k £3.38k £4.45k
Cyfanswm gwariant £3.63k £3.63k £2.65k £3.24k £4.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A