Hanes ariannol STAUNTON HAROLD GENERAL PURPOSE CHARITY

Rhif yr elusen: 242584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £930 £10.73k £11.50k £1.08k £1.17k
Cyfanswm gwariant £378 £198 £656 £1.26k £2.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A