Ymddiriedolwyr LITTLE MELTON PAROCHIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 243883

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR LESLIE BAKER | Cadeirydd | 28 July 2017 |
|
|
||||
Richard Edward Mawby | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Rev Lynn Marie Chapman | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Jamie Che Leverett | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Ian Charles Plummer | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Anthony John Peter Hedges | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
JEAN FRANCES CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.