Hanes ariannol SELLING VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 244097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.11k £6.43k £21.63k £7.55k £8.31k
Cyfanswm gwariant £8.00k £5.86k £16.44k £7.90k £12.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £19.05k N/A N/A