Hanes ariannol JOHN THEODORE WOOD CHARITY

Rhif yr elusen: 246859
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £4.54k £4.83k £4.80k £4.91k £1.01k
Cyfanswm gwariant £3.88k £2.59k £408 £450 £129.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A