Hanes ariannol RELATE ALDERSHOT, FARNBOROUGH AND FLEET MARRIAGE GUIDANCE COUNCIL

Rhif yr elusen: 247124
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £121.49k £127.55k £130.23k £140.56k £151.71k
Cyfanswm gwariant £114.83k £128.04k £135.70k £144.85k £165.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A