Hanes ariannol JOHN KENRICK CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 248832
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018
Cyfanswm Incwm Gros £3.60k £3.77k £3.91k £4.02k £4.25k
Cyfanswm gwariant £3.70k £3.35k £2.20k £3.80k £4.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A