DEEPING ST JAMES UNITED CHARITIES

Rhif yr elusen: 248848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Deeping St. James United Charities makes grants to groups and individuals for sickness, need, public purposes and promoting the education (including social and physical training) of young people who have not attained the age of 25 year who in the opinion of the trustees are in need of financial assistance, to residents of Deeping St. James ecclesiastical parish, including Frognall

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £277,349
Cyfanswm gwariant: £152,282

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Awst 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emma Robinson Ymddiriedolwr 08 January 2025
Dim ar gofnod
Dawn Julie Dent Ymddiriedolwr 08 January 2025
Dim ar gofnod
Ian Roger Anderson Ymddiriedolwr 08 January 2025
Dim ar gofnod
Dr Richard Gamman Ymddiriedolwr 13 September 2023
Dim ar gofnod
Judy Deanne Stevens Ymddiriedolwr 13 September 2023
Dim ar gofnod
MRS KATE SHINKINS Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Mark Robert Williams Ymddiriedolwr 11 September 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DEEPING ST JAMES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Steve Goodchild Ymddiriedolwr 11 May 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £227.07k £260.80k £262.09k £267.38k £277.35k
Cyfanswm gwariant £110.89k £105.59k £124.66k £108.85k £152.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £70 N/A £282

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 14 JULY 1971
Gwrthrychau elusennol
(A) ONE EQUAL HALF PART OF THE YEARLY INCOME SHALL CONSTITUTE HENCEFORTH PART OF THE INCOME OF THE PUBLIC PURPOSE BRANCH (B) THE OTHER EQUAL HALF PART OF THE YARLY NCOME SHALL CONSTITUTE HENCEOFORTH PART OF THE INCOME OF THE RELIEF IN NEED BRANCH (C) THE INCOME OF THE PUBLIC PURPOSES BRANCH FOR ANY CHARITABLE PUPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, DEEPING FOR WHICH PROVISION IS NOT MADE OUT OF RATES, TAXES OR OTHER PUBLIC FUNDS (D) SUBJECT TO A $10 PAYMENT TO THE TYTHE EDUCATIONAL FOUNDATION THE TRUSTEES SHALL APPLY INCOME APPLICABLE FOR RELIEF IN NEED IN RELIEVING EITH GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERONS RESIDENT IN THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JAMES, DEEPING WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS. (2) THE TRUSTEES MAY PAY FOR SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES BY WAY OF DONATIONS OR SUBSCRIPTIONS TO INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS WHICH PROVIDE OR WHICH UNDERTAKE IN RETURN TO PROVIDE SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES.
Maes buddion
ECCLESASTICAL PARISH OF ST JAMES DEEPING
Hanes cofrestru
  • 10 Awst 1966 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE INSTITUTE
38 CHURCH STREET
DEEPING ST. JAMES
PETERBOROUGH
PE6 8HD
Ffôn:
01778380367