Ymddiriedolwyr THE KINGSTON UPON THAMES ASSOCIATION FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 249295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROY SMITH MBE Cadeirydd 09 April 2014
Dim ar gofnod
Varun Yadav Ymddiriedolwr 01 March 2024
THE KINGSTON UPON THAMES ASSOCIATION FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Joanna Turnbull Ymddiriedolwr 29 January 2024
THE KINGSTON UPON THAMES ASSOCIATION FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Alan Turnbull Ymddiriedolwr 29 January 2024
THE KINGSTON UPON THAMES ASSOCIATION FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Olam Melchi Ray-Imanuel Ymddiriedolwr 06 June 2023
Dim ar gofnod
Mr D Robson Ymddiriedolwr 18 July 2018
Dim ar gofnod
Mrs J Westlake Ymddiriedolwr 18 July 2018
THE KINGSTON UPON THAMES ASSOCIATION FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
BRIAN GAFF Ymddiriedolwr
THE KINGSTON UPON THAMES ASSOCIATION FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
GEORGE PHILLIPS Ymddiriedolwr
THE KINGSTON UPON THAMES ASSOCIATION FOR THE BLIND
Cofrestrwyd yn ddiweddar