Hanes ariannol EUGENE HALLIDAY INSTITUTE FOR THE STUDY OF HIEROLOGICAL VALUES

Rhif yr elusen: 251136
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £28.14k £41.77k £30.23k £21.04k £14.46k
Cyfanswm gwariant £29.31k £34.82k £32.86k £33.12k £21.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0