Hanes ariannol THOMAS LYE'S SUNDAY SCHOOL AND CHAPEL FUND

Rhif yr elusen: 251350
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £133 £127 £117 £113 £119
Cyfanswm gwariant £133 £127 £117 £113 £119
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A