Hanes ariannol HALL GREEN LITTLE THEATRE LIMITED

Rhif yr elusen: 251575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.68k £7.11k £46.09k £72.18k £100.41k
Cyfanswm gwariant £44.54k £26.68k £43.54k £56.49k £54.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A