Ymddiriedolwyr WHITNASH ALLOTMENTS CHARITY FOR THE LABOURING POOR
Rhif yr elusen: 252397

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK HYNES | Cadeirydd | 30 August 2012 |
|
|
||||
Karen Colls Mrs | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Gurhak Singh Rai | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Jaswinder Singh Dosanjh | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Gerald Townsend | Ymddiriedolwr | 02 April 2015 |
|
|
||||
Jenny Mason | Ymddiriedolwr | 11 February 2004 |
|
|
||||
Jennifer Mason | Ymddiriedolwr | 01 February 2004 |
|
|
||||
JENNY MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.