Hanes ariannol CHARITY OF EDWARD HAMPER FOR THE BENEFIT OF POOR QUAKERS
Rhif yr elusen: 253439
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57k | £1.59k | £1.49k | £1.63k | £822 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.73k | £1.19k | £815 | £1.42k | £1.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.