Hanes ariannol THE WHYTELEAFE TRUST

Rhif yr elusen: 255414
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2010 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014
Cyfanswm Incwm Gros £3.20k £2.88k £2.87k £2.74k £2.59k
Cyfanswm gwariant £3.22k £3.33k £2.92k £2.59k £2.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A