Hanes ariannol WINTHORPE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 256505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.49k £1.20k £2.58k £9.90k £4.49k
Cyfanswm gwariant £4.61k £3.61k £3.01k £17.02k £3.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.50k N/A N/A N/A N/A