ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS CREWE, NANTWICH AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 256976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Dyer | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Lisa Allen | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Angela Elizabeth Chan | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Katie Jane Farrie | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|||||
Julie Brunt | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||
Mrs Mandy Hill | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
Ewa Arrand | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.