Hanes ariannol MRS ELSIE MAY DOIDGE'S CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 258032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/04/2020 25/04/2021 25/04/2022 25/04/2023 25/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £611 £324 £255 £142 £2
Cyfanswm gwariant £600 £600 £375 £309 £142
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A