Hanes ariannol FRANCISCAN INTERNATIONAL STUDY CENTRE

Rhif yr elusen: 260851
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017
Cyfanswm Incwm Gros £355.69k £320.41k £348.67k £376.10k £290.49k
Cyfanswm gwariant £369.08k £242.38k £268.62k £342.14k £383.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0