Ymddiriedolwyr THE BLONDE D'AQUITAINE BREEDERS' SOCIETY FOR GREAT BRITAIN LIMITED
Rhif yr elusen: 263260

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Eustice Kingdon | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Ryder | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Neil Thomas Barrett | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Lucy Alice Corner | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Menna Elisabeth Evans | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Kate Shenton | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
Stuart Mycock | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HOPLEY | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
WILLIAM MCELROY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISTAIR MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES ANDREW WEIGHTMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.